HABILIDAD OPERATIVA EJERCICIOS-TERCERO DE SECUNDARIA PDF

Multiplicación de dos números de dos cifras cada uno • Paso uno: Se multiplican las cifras de las unidades: 5 x 9 = 45; se coloca la cifra 5 y se llevan las 4 decenas para añadir en el siguiente paso. CLICK AQUI PARA VER PDF    ****

• Paso dos: Se suman los productos en aspa y el número de decenas del paso anterior, o sea: 6 x 9 + 5 x 3 + 4= 73; se coloca la cifra 3 y se llevan las 7 decenas para añadir en el siguiente paso. • Paso tres: Se multiplican las cifras de las decenas y se añade el número de decenas del paso anterior, o sea: 6 x 3 +7 = 25 ; se coloca el número 25 y culmina la operación.

* Multiplicar usando los procedimientos explicados en clase:

1. 341 x 1000 2. 8453 x 5 3. 763045 ÷ 5 4. 45 x 93 5. 543 x 999 6. 6244 x 9999 7. 8453 x 11 8. 92 x 73 9. 8 734 x 1 001 10. 65 x 65 11. 834 x 9 999 12. 413 x 1001 13. 84 x 97 14. 6 587 324 x 11 15. 657434 ÷ 5

* Obtener la suma de cifras del resultado de multiplicar: 11; 22 y 44

a) 18 b) 17 c) 19 d) 13 e) 20

* Halle la suma de cifras del resultado en "A". A = 777777 x 99999999

a) 70 b) 71 c) 72 d) 60 e) 80

* Calcular E= 2341 x 11; dar por respuesta la suma de las cifras del resultado

a) 17 b) 18 c) 19 d) 20 e) 21

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

SI DESEAS OTRO TEMA BUSCAR AQUÍ

Aprende paso a paso desde cero con ejemplos en tutoriales pdf y videos

Matemáticas Ejercicios Resueltos en pdf

Mostrar más

LIBROS PREUNIVERSITARIOS RUBIÑOS